Publiceringsdatum | Emittent | Person i ledande ställning | Befattning | Närstående | Karaktär | Instrumentnamn | Instrumenttyp | ISIN | Transaktionsdatum | Volym | Volymsenhet | Pris | Valuta | Status | Detaljer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | Prevas AB | Sara Ådahl Aggebäck | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-08-12 | 3 485 | Antal | 134,00 | SEK | Anmälan | ||
2024-07-24 | Prevas AB | Peter Elvung | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-07-22 | 400 | Antal | 139,00 | SEK | Anmälan | ||
2024-07-24 | Prevas AB | Peter Elvung | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-07-22 | 326 | Antal | 140,00 | SEK | Anmälan | ||
2024-06-13 | Prevas AB | Robert Tönhardt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-05-31 | 7 | Antal | 140,00 | SEK | Anmälan | ||
2024-06-13 | Prevas AB | Robert Tönhardt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-06-03 | 532 | Antal | 141,10 | SEK | Anmälan | ||
2024-06-13 | Prevas AB | Robert Tönhardt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-06-05 | 28 | Antal | 137,40 | SEK | Anmälan | ||
2024-06-13 | Prevas AB | Robert Tönhardt | Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Avyttring | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-06-12 | 14 | Antal | 136,30 | SEK | Anmälan | ||
2024-06-06 | Prevas AB | Johan Henrik Bergsten | Annan ledande befattningshavare | Lösen minskning | Prevas AB ser. B | Teckningsoption | SE0000356008 | 2024-05-31 | 10 000 | Antal | 2,50 | SEK | Historik | Anmälan | |
2024-06-06 | Prevas AB | Johan Henrik Bergsten | Annan ledande befattningshavare | Lösen ökning | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-05-31 | 2 904 | Antal | 2,50 | SEK | Historik | Anmälan | |
2024-06-06 | Prevas AB | Henrik Moller | Annan ledande befattningshavare | Lösen ökning | Prevas AB ser. B | Aktie | SE0000356008 | 2024-06-06 | 5 809 | Antal | 2,50 | SEK | Historik | Anmälan |